THE DIOCESE OF ARUNDEL AND BRIGHTON LOURDES PILGRIMAGE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Furtherance of Roman Catholic religion, especially Our Lady of Lourdes and for the purpose of promoting and organising pilgrimages to Lourdes, raising funds for the sick, handicapped and their carers to enable them to participate in the pilgrimage.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 26 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 252878 ARUNDEL AND BRIGHTON DIOCESAN TRUST
- 01 Awst 1994: Cofrestrwyd
- 26 Hydref 2018: Tynnwyd (WEDI UNO)
- DIOCESE OF ARUNDEL AND BRIGHTON LOURDES PILGRIMAGE TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.97k | £56.57k | £124.70k | £96.35k | £112.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.59k | £74.29k | £101.99k | £122.65k | £121.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 23 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 23 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 10 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 19 Hydref 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 24 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 06 Hydref 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 JULY 1994
Gwrthrychau elusennol
1) THE FURTHERANCE OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION WITH PARTICULAR REFERENCE TO HONOURING OUR LADY OF LOURDES AND FOR THE PURPOSE OF PROMOTING AND ORGANISING PILGRIMAGES TO LOURDES INCLUDING RAISING FUNDS TO SUBSIDISE SUCH PILGRIMAGES FOR THOSE WHO ARE SICK OR HANDICAPPED TOGETHER WITH THEIR CARER. 2) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A BURIAL GROUND FOR THE USE OF PILGRIMS WHO DIE WHILST VISITING LOURDES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window