Hanes ariannol THE ROYAL ANGLIAN REGIMENT MUSEUM

Rhif yr elusen: 1039930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.09k £42.27k £38.91k £40.24k £64.88k
Cyfanswm gwariant £56.60k £53.39k £51.38k £48.93k £61.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.90k £23.76k £22.31k £22.92k £46.93k