GRESHAM COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The College's main activity is the provision and administration of the Gresham Lectures given by the Gresham Professors in a tradition going back more than 400 years. The College also organises seminars and conferences and publishes papers in pursuance of the College's policy of re-interpreting 'the sharing of the new learning for free' which was Sir Thomas Gresham's intent, in contemporary terms.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£1,920,491
Roddion a chymynroddion | £314.09k | |
Weithgareddau elusennol | £1.55m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £36.28k | |
Buddsoddiadau | £20.70k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,908,610
Codi arian | £96.80k | |
Weithgareddau elusennol | £1.81m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £96.80k | |
Gwariant elusennol | £1.81m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £11.88k |
Pobl

16 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Awst 1994: Cofrestrwyd
- GRESHAM COLLEGE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Robert Allison CBE | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|||||||
Professor Christopher John Lintott | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||||
Naresh Sonpar | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||||
Professor Raghavenda Rau | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||||
Nighat Qureishi | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||||
Vincent Keaveny | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||||
Christopher Vermont | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Charles Edward Lord | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|||||||
Ahamed DOWSHAN Humzah | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||||
Geoffrey Cale Matthews | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||||
Michelle Denise Gurney | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||||
RAYMOND JOHN LONG CB | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||||
DEBORAH CLARE WALKER-ARNOTT CBE | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £981.36k | £1.52m | £1.62m | £1.91m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £971.37k | £1.20m | £1.61m | £1.92m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.68k | £46.51k | £75.11k | £231.45k | £314.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.67k | £7.43k | £30.72k | £50.78k | £36.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £937.97k | £1.47m | £1.51m | £1.63m | £1.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40 | £4 | £113 | £2.94k | £20.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £971.37k | £1.17m | £1.51m | £1.82m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £23.62k | £94.36k | £100.29k | £96.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.18k | £24.15k | £41.36k | £32.27k | £77.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.76k | £17.47k | £9.56k | £34.68k | £29.42k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £558.21k | £900.48k | £937.93k | £931.31k | £965.51k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £233.60k | £259.46k | £477.18k | £506.45k | £523.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 JULY 1994 AMENDED (NAME CHANGE) 3 SEPTEMBER 2004. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 NOV 2007 as amended on 20 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONGST THE PUBLIC GENERALLY, IN PARTICULAR THROUGH THE PRODUCTION OF LECTURES, SEMINARS AND EDUCATIONAL CONTENT.
Maes buddion
IN PRACTICE CITY OF LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GRESHAM COLLEGE
BARNARD'S INN HALL
HOLBORN
LONDON
EC1N 2HH
- Ffôn:
- 02078310575
- E-bost:
- enquiries@gresham.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window