Hanes ariannol SPRINGFIELD PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1041085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £143.54k £113.45k £104.26k £94.50k £121.38k
Cyfanswm gwariant £139.08k £120.66k £107.52k £107.66k £100.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £112.51k £89.00k £74.33k £65.45k £92.22k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £933 N/A N/A