BACH NETWORK UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operates under the title " Bach Network" as of 2018 Participation in international Bach gathering , Leipzig, 2023 and 2024 Biannual Dialogue Meeting, Madingley, Cambridge, 2022 and 2024 Facilitation of online and offline research topics as they arise between Bach scholars and students Website and publication of "Understanding Bach" and "Discussing Bach"
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Llundain
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Rydychen
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Pwyl
- Yr Alban
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
- BACH NETWORK UK (Enw gwaith)
- THE TURECK BACH RESEARCH FOUNDATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Max Hin Yeung WONG | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Dr RICHARD D P JONES | Ymddiriedolwr | 16 January 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR JOHN BUTT OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RUTH TATLOW BMUS PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER MENZIES SMAILL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.62k | £0 | £417 | £10.73k | £108 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.34k | £0 | £0 | £7.28k | £1.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mawrth 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 SEPTEMBER 1994 AS AMENDED 18 APRIL 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MUSIC, PARTICULARY THE MUSIC OF J S BACH IN ALL ITS ASPECTS INCLUDING ITS COMPOSITION AND APPRECIATION AND THE HISTORY, ART AND SCIENCE OF MUSIC
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Currie Mains
Borthwick
Gorebridge
EH23 4RA
- Ffôn:
- 01875820757
- E-bost:
- info@bachnetwork.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window