Hanes ariannol GOOD NEWS FAMILY CARE (HOMES) LTD

Rhif yr elusen: 1042386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £429.62k £555.90k £482.78k £430.43k £531.57k
Cyfanswm gwariant £358.72k £456.81k £451.73k £427.68k £489.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £20.00k £20.00k £87.70k £87.70k £50.78k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £67.36k £94.95k N/A N/A £40.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £262.64k N/A N/A £209.71k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £293.25k N/A N/A £319.40k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £8 N/A N/A £2.46k
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £456.81k N/A N/A £489.31k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A N/A £263
Gwariant - Llywodraethu N/A £3.41k N/A N/A £7.03k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A £0