Hanes ariannol BUXTON CHRISTIAN BOOKSHOP

Rhif yr elusen: 1046267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.44k £13.86k £22.10k £21.13k £17.93k
Cyfanswm gwariant £26.71k £17.90k £18.66k £30.42k £13.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A