FYFIELD PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1048611
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

teaching local pre-school children in a controlled and happy environment in line with the EYFS curriculum

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 September 2018

Cyfanswm incwm: £24,789
Cyfanswm gwariant: £24,789

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mai 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1052061 ESSEX COMMUNITY FOUNDATION
  • 12 Awst 1995: Cofrestrwyd
  • 09 Mai 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FYFIELD PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/09/2014 03/09/2015 03/09/2016 03/09/2017 03/09/2018
Cyfanswm Incwm Gros £48.12k £52.46k £83.98k £78.67k £24.79k
Cyfanswm gwariant £48.52k £52.46k £83.98k £81.57k £24.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £60.95k £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2018 09 Ebrill 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2017 01 Gorffennaf 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2017

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

01 Gorffennaf 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2016 27 Gorffennaf 2017 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2016

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

27 Gorffennaf 2017 24 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2015 15 Gorffennaf 2016 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2015

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

15 Gorffennaf 2016 12 diwrnod yn hwyr