ONEBODYONEFAITH LTD.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OneBodyOneFaith works for the full inclusion of gay, lesbian, bisexual and trans people in the Christian churches. We help churches to have intelligent and compassionate conversations about sexuality and gender identity, and we want individuals to be able to integrate their sexuality, gender identity and spirituality in ways which are bring the fullness of life promised in the Gospel of Jesus.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Awst 1995: Cofrestrwyd
- LESBIAN AND GAY CHRISTIAN MOVEMENT (Enw gwaith)
- LESBIAN AND GAY CHRISTIANS (Enw gwaith)
- LGCM (Enw gwaith)
- ONEBODYONEFAITH (Enw gwaith)
- L G C M (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Edward Lord | Ymddiriedolwr | 14 December 2024 |
|
|||||||
George Isaac Anderson White | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||||
Adelard Kananira | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||||
Hannah Brock Womack | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||||
Rev Mark Rowland | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|||||||
Joanna Winn-Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.06k | £57.39k | £69.44k | £159.17k | £111.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.75k | £53.69k | £56.36k | £61.92k | £85.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 04 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 04 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 AUGUST 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 MAY 2017 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27 MAY 2017 as amended on 12 Sep 2020 as amended on 01 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST LESBIANS AND GAY CHRISTIANS (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONGST SUCH PERSONS IN ALL AREAS RELATING TO CHRISTIANITY AND SEXUALITY IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING AND A TELEPHONE HELPLINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OneBodyOneFaith
15 Newland
LINCOLN
LN1 1XG
- Ffôn:
- 01636 673072
- E-bost:
- hello@onebodyonefaith.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window