COMMONWEALTH GIRLS EDUCATION FUND (CGEF)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The CGEF provides sponsorship grants to girls for secondary or high school education in their own Commonwealth country in cases where this might otherwise not be possible. Support is tailored to the individual needs of each girl based on academic potential, merit and need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 29 Awst 1995: Cofrestrwyd
- C C L EDUCATION FUND (Enw gwaith)
- COMMONWEALTH COUNTRIES LEAGUE EDUCATION FUND (Enw blaenorol)
- COMMONWEALTH COUNTRIES LEAGUE EDUCATION FUND (CCLEF) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROXANNE ST CLAIR | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|
||||
Evadney Campbell MBE | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||
Kitty Forster-Lewis | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Clara Soto-Service | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Ladi Mudakai Dariya MSc. ACMI | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Bea Hemming | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Noreen Cesareo | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
VIMAL SHAH | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
JAGRAVI UPADHYAY | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
RITA ODUMOSU | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.53k | £204.12k | £58.33k | £51.17k | £115.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.99k | £69.47k | £79.51k | £96.13k | £92.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Mawrth 2025 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Mawrth 2025 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 1 MAY 1995 AS AMENDED 4TH JULY 2000 AND 27 JUNE 2007. AS AMENDED ON 04 DEC 2015 AS AMENDED ON 28 APR 2015 AS AMENDED ON 05 JUL 2016 AS AMENDED ON 06 DEC 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS (A) SPONSOR THE SECONDARY EDUCATION OF CAPABLE COMMONWEALTH GIRLS IN THEIR OWN COUNTRY SUBJECT TO ANNUAL ASSESSMENT (B) PAY FOR THE SPECIAL TRAINING IN THEIR OWN COUNTRY OF CAPABLE COMMONWEALTH GIRLS OF SECONDARY SCHOOL AGE WITH PHYSICAL DISABILITIES (C) ADMINISTER SPECIAL FUNDS FOR TERTIARY EDUCATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PSJ Alexander & Co
1 Doughty Street
LONDON
WC1N 2PH
- Ffôn:
- +44 (0) 7957793730
- E-bost:
- AdminSec@cgefund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window