BASILDON AND THURROCK UNIVERSITY HOSPITALS CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To improve the overall patient experience provided by Basildon and Thurrock University Hospitals NHS Foundation Trust and to achieve this end it will improve the hospital environment, the equipment available to treat or look after patients and the skills of the hospital personnel
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 November 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- 16 Mai 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- BASILDON AND THURROCK GENERAL HOSPITALS CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 20/11/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.58k | £312.22k | £954.21k | £467.42k | £130.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £460.82k | £398.37k | £526.11k | £445.59k | £2.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £397.40k | N/A | £748.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £195.78k | N/A | £174.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.40k | N/A | £31.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £252.49k | N/A | £529.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £329.47k | N/A | £396.21k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.86k | N/A | £129.89k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.49k | N/A | £53.94k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £111.27k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Tachwedd 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 20 Tachwedd 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Tachwedd 2020 | 01 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
20 Tachwedd 2020
(Mae'r cyfrifon |
01 Medi 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | 178 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
28 Gorffennaf 2021 | 178 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28/06/1995
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ACCIDENT AND EMERGENCY
- ANAESTHESIA AND ALLIED SERVICES
- BASILDON AND THURROCK UNIVERSITY HOSPITALS CHARITABLE TRUST GENERAL PURPOSES FUND
- ELDERLY, OUTPATIENTS AND ASSOCIATED SERVICES
- GENERAL MEDICINE
- GENERAL SURGERY
- IMAGING SERVICES
- OBSTETRICS, GYNAECOLOGY AND PAEDIATRICS
- PATHOLOGY CHARITY
- THE BASILDON AND THURROCK GENERAL HOSPITALS NHS TRUST (EXPENDABLE FUNDS) COMMON INVESTMENT FUND
- TRAUMA AND ORTHOPAEDICS
- 06 Mawrth 2001 : Cofrestrwyd
- 16 Mai 2022 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window