CHRISTIAN CHILD CARE FORUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Creating and holding a database of Christian individuals and organisations operating in the UK; sharing information between them by means of a website, and holding an annual forum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Medi 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1078661 MILL GROVE CHRISTIAN CHARITABLE TRUST
- 29 Medi 1995: Cofrestrwyd
- 12 Medi 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- CHRISTIAN CHILD CARE NETWORK (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.31k | £7 | £416 | £7 | £7 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.78k | £838 | £280 | £326 | £144 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 16 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 24 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 03 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15TH SEPTEMBER 1995
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND PROMOTE CHRISTIAN CARE AND SUPPORT FOR CHILDREN AND YOUNG PERSONS IN NEED WHETHER MATERIAL PHYSICAL MENTAL EMOTIONAL OR SPIRITUAL AND TO CARE FOR AND PROMOTE THEIR PHYSICAL MENTAL EMOTIONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT AND WELL- BEING ( WHETHER THROUGH THEIR FAMILIES OR THE COMMUNITY OR OTHERWISE HOWSOEVER) IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE EVANGELICAL ALLIANCE BASIS OF FAITH OR EQUALLY FUNDAMENTAL TRADITIONAL CHRISTIAN CREEDS THAT THEY MAY IN SAFETY AND SECURITY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window