THE ROSALIND HICKS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1050135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides grants to charitable organisations

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £46,708
Cyfanswm gwariant: £65,301

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw
  • Dinas Bryste
  • Dorset
  • Dyfnaint
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Hydref 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JAMES PRICHARD Ymddiriedolwr 30 January 2013
THE AGATHA CHRISTIE TRUST FOR CHILDREN
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
THE CHRISTIE ARCHIVE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN MICHAEL MALLOWAN Ymddiriedolwr 30 January 2013
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER DUNCAN HART Ymddiriedolwr 12 September 2012
AGATHA CHRISTIE FESTIVAL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARILLIER ANNUITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE AGATHA CHRISTIE TRUST FOR CHILDREN
Derbyniwyd: 2 diwrnod yn hwyr
ALEXANDRA CLEMENTSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Nigel James Wollen Ymddiriedolwr
NAN AND JOHN SMITHES 1997 CHARITABLE TRUST - MELRO DE SMITHES WOOD
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHRISTIE ARCHIVE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARJORIE AND GEOFFREY JONES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.53k £29.19k £42.32k £38.71k £46.71k
Cyfanswm gwariant £31.55k £14.63k £57.37k £63.28k £65.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 05 Chwefror 2025 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 07 Chwefror 2025 40 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 20 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 20 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 08 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 08 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 01 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 01 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 17 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
AT HARBOURSIDE
67 THE TERRACE
TORQUAY
DEVON
TQ1 1DP
Ffôn:
01803213251
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael