Go Live Theatre Projects

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CREATING OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE, PARTICULARLY THOSE WHO ARE DISADVANTAGED TO ENGAGE WITH LONDON'S THEATRE THROUGH PROGRAMS DESIGNED FOR SCHOOLS (MAINSTREAM & SPECIAL), YOUTH GROUPS AND FAMILIES. EACH PROGRAMME INCLUDES A THEATRE TRIP ENHANCED WITH TALKS, EDUCATION PROGRAMMES, COMMUNITY WORKSHOPS, USING THEATRE AS A CATALYST TO EXPLORE IDEAS, LEARN NEW SKILLS AND OFFER NEW PERSPECTIVES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£999,993
Roddion a chymynroddion | £256.52k | |
Weithgareddau elusennol | £666.18k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £70.61k | |
Buddsoddiadau | £6.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,001,139
Codi arian | £217.30k | |
Weithgareddau elusennol | £783.84k | |
Arall | £0 |
-£20,247 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,700 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £217.30k | |
Gwariant elusennol | £783.84k |
Pobl

13 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1121787 HONEYMEAD ARTS TRUST
- 29 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- MOUSETRAP THEATRE PROJECTS (Enw gwaith)
- TEACHERS PREVIEW CLUB (Enw blaenorol)
- THE MOUSETRAP FOUNDATION FOR THE ARTS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Prideaux | Cadeirydd | 27 February 2023 |
|
|||||
Darcy Dixon | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Jill Tuffee | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Yvette Jarvis | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Esther May Myers | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Roy Williams OBE | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Adam Kenwright | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Clifford Alan Siegel | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Jonathan Burke | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Thomas Michael Christopher Tabor | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
ANDREA SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Ashley Herman | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £816.52k | £772.93k | £712.94k | £968.01k | £999.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £879.36k | £768.29k | £688.95k | £956.23k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £64.35k | £45.55k | £1.39k | £9.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £273.80k | £291.24k | £351.40k | £465.42k | £256.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.66k | £6.68k | £0 | £2.92k | £70.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £471.93k | £410.38k | £358.71k | £494.75k | £666.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £283 | £2.83k | £3.53k | £6.69k | |
|
Incwm - Arall | £48.14k | £64.35k | £0 | £1.39k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.11k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £700.51k | £503.99k | £513.23k | £693.29k | £783.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £178.85k | £170.73k | £175.72k | £261.54k | £217.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.25k | £9.29k | £6.40k | £8.29k | £4.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £370 | £606 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £93.57k | £0 | £1.39k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £30.73k | £28.55k | £21.53k | £17.62k | £11.92k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £74.75k | £77.68k | £84.16k | £319.79k | |
|
Cyfanswm asedau | £455.22k | £391.41k | £458.03k | £425.35k | £185.24k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £40.48k | £44.16k | £81.86k | £36.86k | £48.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/02/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/01/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/02/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29/02/2012 as amended on 31 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, DANCE, MUSIC AND VISUAL ARTS AND TO FORMULATE PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFORE INCLUDING IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVLEY, PROMOTING THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE. (B) TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF ARTS PRACTITIONERS AND TEACHERS TO FURTHER DEVELOP THEIR SKILLS IN DELIVERING ARTS EDUCATION (C) SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTIVES IN SUPPORT OF THE ARTS AS THE TRUSTEES OF THE COMPANY MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DECIDE (D) SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTIVES GENERALLY AS THE TRUSTEES OF THE COMPANY MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fivefields
8-10 Grosvenor Gardens
LONDON
SW1W 0DH
- Ffôn:
- 02076324111
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window