THE ECCLESIASTICAL HISTORY SOCIETY

Rhif yr elusen: 1053883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance public education in Ecclesiastical History, mainly through conferences and publications.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £47,343
Cyfanswm gwariant: £41,719

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ynys Manaw
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Prof Michael Francis Snape Cadeirydd 20 July 2023
THE MUSEUM OF THE ROYAL ARMY CHAPLAINS DEPARTMENT CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Michael Fraser Ymddiriedolwr 25 July 2024
Dim ar gofnod
Dr Felicity Gemma Hill Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Joseph Richard Hardwick Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Laura Marilyn Mair Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Prof David Ceri Jones Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Emilie Katie Maria Murphy Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Edmund Wareham Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Angela Platt Ymddiriedolwr 20 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Hilary Carey Ymddiriedolwr 20 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Peter Marshall Ymddiriedolwr 20 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Anna Louise French Ymddiriedolwr 22 July 2021
Dim ar gofnod
Dr Geraldine Vaughan Ymddiriedolwr 16 July 2019
Dim ar gofnod
SIMON JENNINGS MA FCA Ymddiriedolwr
GIFT OF LIFE
Derbyniwyd: Ar amser
THE OLD BROAD STREET CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RUSSIAN ORTHODOX PARISH OF ST NICHOLAS THE WONDERWORKER
Derbyniwyd: Ar amser
THE INSTITUTE FOR ORTHODOX CHRISTIAN STUDIES
Derbyniwyd: 131 diwrnod yn hwyr
The Orthodox Parish of St Nicholas, Oxford
Derbyniwyd: Ar amser
THE METROPOLITAN KALLISTOS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
REVD DR CHARLOTTE MARY METHUEN Ymddiriedolwr
AFFIRMING CATHOLICISM
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF SAINT WILLIBRORD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.37k £26.63k £29.21k £38.01k £47.34k
Cyfanswm gwariant £45.46k £24.82k £25.22k £43.24k £41.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 04 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Mawrth 2022 42 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 14 Mawrth 2022 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 10 Mawrth 2021 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 10 Mawrth 2021 38 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
18 Warwick Street
OXFORD
OX4 1SX
Ffôn:
07860493718