Hanes ariannol EXETER HISTORIC BUILDINGS TRUST

Rhif yr elusen: 1054232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £108.20k £211.45k £163.66k £160.25k £139.76k
Cyfanswm gwariant £116.63k £135.15k £147.50k £195.37k £166.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £45.20k £17.34k N/A N/A N/A