PRISONERS' ADVICE SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PRISONERS' ADVICE SERVICE PROVIDES LEGAL ADVICE AND INFORMATION TO PRISONERS IN ENGLAND AND WALES REGARDING THEIR RIGHTS, PARTICULARLY THE APPLICATION OF THE PRISON RULES AND THEIR CONDITIONS OF IMPRISONMENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- PRISONERS ADVICE SERVICE PAS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominique Webb | Cadeirydd | 02 December 2019 |
|
|
||||
Peter Chanel Coll | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Andrea Barba | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Joy Helen Lewis | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Harry Dodd | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Katie Le-Billon | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Mohammed Kassim Gaffar | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|||||
MARTINE LIGNON | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £541.04k | £549.84k | £488.88k | £567.07k | £498.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £476.88k | £487.96k | £433.76k | £485.33k | £488.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £53.42k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £371.54k | £345.30k | N/A | £82.61k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £169.29k | £204.29k | N/A | £150.08k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £206 | £248 | N/A | £6.31k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £328.08k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £389.86k | £460.20k | N/A | £449.64k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.01k | £27.76k | N/A | £35.69k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.85k | £14.15k | N/A | £15.51k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/04/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/09/2015
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEVE AND REHABILITATE PERSONS HELD IN PENAL ESTABLISHMENTS IN THE UNITED KINGDOM (2) TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE POVERTY AMONG THE AFORESAID PERSONS AND THE FAMILIES AND DEPENDANTS OF SUCH PERSONS PARTICULARLY BY THE PROVISION OF A FREE SERVICE OF LEGAL AND OTHER ADVICE. (3) THE ADVANCEMENT OF EUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR MEMBERS OF THE LEGAL PROFESSION, IN RELATION TO THE LAW RELATING TO THE RIGHTS OF PRISONERS (WHICH EXPRESSION SHALL MEAN PERSONS WHO ARE SUFFERING OR HAVE SUFFERED A LEGAL RESTRICTION ON THEIR LIBERTY IN ANY PENAL OR CORRECTIONAL ESTABLISHMENT OR THROUGH ANY MEANS WHATSOEVER) AND MENTALLY DISORDERED PATIENTS WITHIN THE SCOPE OF PART III OF THE MENTAL HEALTH ACT 1983 AND THE RIGHTS OF THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS. (4) THE RELIEF OF PERSONS IN THE UNITED KINGDOM WHO ARE IN A CONDITION OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PRISONERS ADVICE SERVICE
PO BOX 46199
LONDON
EC1M 4XA
- Ffôn:
- 02072533323
- E-bost:
- admin@prisonersadvice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window