Hanes ariannol TRINITY THEATRE AND ARTS CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1054547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.45m £674.49k £1.24m £1.37m £1.26m
Cyfanswm gwariant £1.33m £670.13k £1.05m £1.62m £1.31m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £171.21k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £277.13k £267.63k £394.85k £86.77k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £92.00k £420.59k £712.98k £285.68k £189.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £300.94k £124.14k £173.82k £244.56k £283.41k
Incwm - Weithgareddau elusennol £777.30k £92.19k £334.82k £782.74k £714.23k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.13k £229 £39 £319 £1.63k
Incwm - Arall £0 £37.34k £21.34k £60.35k £75.97k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.11m £532.46k £898.05k £1.39m £1.10m
Gwariant - Ar godi arian £224.75k £137.68k £152.35k £222.56k £215.81k
Gwariant - Llywodraethu £9.15k £6.64k £13.08k £16.81k £13.19k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0