HORSHAM UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public and in particular the education of middle aged and older people who are not in full-time gainful employment and who reside in the area administered by Horsham D.C. The provision of facilities for leisure time and recreational activities with the object of improving the conditions of life for the above persons in the interests of their social welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 16 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- HORSHAM U3A (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charles Hill | Cadeirydd | 01 February 2024 |
|
|
||||
Jane Margaret Broomer | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
Vivien Bennett | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Jeff Brockett | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Pam Johnson | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Ann Valentine | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Michael John Harrod | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Mrs Jenny Faulkner | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
ESME D CLOHERTY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.84k | £17.44k | £16.33k | £34.40k | £38.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.38k | £23.22k | £16.85k | £35.62k | £40.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 21 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH MARCH 1996 AS AMENDED 15TH SEPTEMBER 1998, 16TH MAY 2000, 28 SEPTEMBER 2004 AND 30 SEPTEMBER 2008 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 AS AMENDED ON 25 SEP 2018 as amended on 10 Nov 2020 as amended on 31 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
IN PRACTICE HORSHAM AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Aphrodite Way
BURGESS HILL
West Sussex
RH15 0XQ
- Ffôn:
- 01444222169
- E-bost:
- treasurer@horshamu3a.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window