Hanes ariannol OPEN COLLEGE OF SIGN LANGUAGE

Rhif yr elusen: 1055022
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.59k £322 £1.83k £2.92k £0
Cyfanswm gwariant £5.29k £1.37k £278 £4.95k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A