Ymddiriedolwyr SOUTH WEST MINISTRY TRAINING COURSE.

Rhif yr elusen: 1056606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hannah Foster Ymddiriedolwr 21 March 2025
ROYAL DEVON UNIVERSITY HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Adam Dunning Ymddiriedolwr 21 December 2023
Dim ar gofnod
The Rt Revd James Grier Ymddiriedolwr 04 July 2023
TRANSFORMING PLYMOUTH TOGETHER
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Mills Ymddiriedolwr 16 November 2020
FRIENDS OF WEST WORLINGTON CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rt Rev Hugh Nelson Ymddiriedolwr 07 July 2020
THE TRURO DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Prof Morwenna Ann Ludlow Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod