DEVON PARTNERSHIP NHS TRUST SPECIAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trustees shall hold the trust fund upon trust to apply the income, and at their discretion, so far as may be permissible, the capital, for any charitable purpose or purposes relating to the National Health Service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- Open Up (Enw gwaith)
- DEVON PRIMARY CARE TRUST CHARITABLE FUND AND OTHER RELATED CHARITIES (Enw blaenorol)
- EAST DEVON PRIMARY CARE TRUST CHARITABLE FUND AND OTHER RELATED CHARITIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVON PARTNERSHIP NHS TRUST | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.00k | £378.00k | £748.00k | £89.00k | £116.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.00k | £173.00k | £159.00k | £139.00k | £207.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £694.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £40.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £14.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £682.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £105.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £54.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £20.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE TRUST DEED OF LINKED CHARITY SUFFIX 04
Gwrthrychau elusennol
SEE CONSTITUENT 04
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- DEVON PARTNERSHIP NHS TRUST SPECIAL CHARITY
- DEVON PRIMARY CARE TRUST CHARITABLE FUND
- EAST DEVON PRIMARY CARE TRUST SPECIAL CHARITY
- EXETER AND DISTRICT COMMUNITY HEALTH SERVICE GENERAL CHARITY
- EXETER PRIMARY CARE TRUST SPECIAL CHARITY
- HONITON HOSPITAL GENERAL FUND
- MID DEVON PRIMARY CARE TRUST SPECIAL CHARITY
- 29 Gorffennaf 2013 : Asset transfer in
- 29 Gorffennaf 2013 : Asset transfer in
- 29 Gorffennaf 2013 : Asset transfer in
- 29 Gorffennaf 2013 : Asset transfer in
- 29 Gorffennaf 2013 : Asset transfer in
- 22 Mehefin 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WONFORD HOUSE HOSPITAL
DRYDEN ROAD
EXETER
EX2 5AF
- Ffôn:
- 01392 663917
- E-bost:
- dpt.charity@nhs.net
- Gwefan:
-
JUSTGIVING.COM/DEVONPARTNERSHIP
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window