Hanes ariannol BARKING MUSLIM SOCIAL AND CULTURAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1057259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.77k £15.21k £26.92k £24.07k £24.40k
Cyfanswm gwariant £11.76k £5.56k £7.18k £15.42k £9.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A