DOVE COTTAGE DAY HOSPICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
An independent hospice providing palliative day-care to those people living in NE Leicestershire , SE Nottinghamshire and Rutland with a diagnosis of cancer or other progressive illnesses for which there is no cure.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£807,048
Roddion a chymynroddion | £439.76k | |
Weithgareddau elusennol | £360.61k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.68k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£632,608
Codi arian | £227.23k | |
Weithgareddau elusennol | £405.38k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £24,630 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £227.23k | |
Gwariant elusennol | £405.38k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £174.44k |
Pobl

38 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Rutland
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1065613 MRS RUTH POWDRILL'S CHARITABLE TRUST
- 10 Medi 1996: Cofrestrwyd
- DOVE COTTAGE DAY HOSPICE LTD (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Ranald Greenwell | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Dr Kathryn Oliver | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Martin Quilter | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Claire Henry | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Melanie Oldershaw | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £666.70k | £618.66k | £618.50k | £622.80k | £807.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £611.61k | £448.92k | £519.49k | £610.16k | £632.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £101.86k | £312.68k | £83.84k | £24.65k | £24.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £300.64k | £467.60k | £276.56k | £287.27k | £439.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £364.81k | £150.28k | £336.02k | £333.36k | £360.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10k | £782 | £673 | £2.17k | £6.68k | |
|
Incwm - Arall | £153 | £5 | £5.25k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500 | £21.99k | £79.67k | £110.80k | £288.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £611.61k | £448.92k | £283.50k | £366.49k | £405.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £235.99k | £243.67k | £227.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £56.94k | £53.24k | £12.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £134.91k | £95.64k | £49.70k | £365 | £32.92k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £242.04k | £412.58k | £512.43k | £578.89k | £697.76k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £134.42k | £95.94k | £50.84k | £55.33k | £32.31k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 AUGUST 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15TH JANUARY 2003 as amended on 01 Apr 2023 as amended on 01 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
1) To promote the relief of sickness by such charitable means as the trustees may from time to time determine and in particular by the provision of care and support for persons with serious and progressive illnesses and by the provision of respite care for the carers or families of such persons. 2) To assist in the provision of any other charitable facilities for such persons and in particular to make grants to other charities having aims identical or similar to those of this charity
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dove Cottage Day Hospice
Canal Lane
Stathern
MELTON MOWBRAY
Leicestershire
LE14 4EX
- Ffôn:
- 01949860303
- E-bost:
- office@dovecottage.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window