CASTLE DONINGTON MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and maintain a local history museum in Castle Donington, Leicestershire. To catalogue, conserve and present the collection in line with accredited museum standards. To mount exhibitions annually reflecting the history of the community. To provide a service to the all public with an interest in Castle Donington history incuding local schools and other organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 17 Hydref 1996: Cofrestrwyd
- CASTLE DONINGTON MUSEUM (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY MOORCROFT | Cadeirydd | 16 March 2018 |
|
|
||||
Kenneth John Hallam | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Angela Parkes | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|||||
Philippe Henri Yves Marie Salaun | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Phillip Roland Marriott | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
William Gregory Gidlow | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Georgina Shelvock | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Paul Ticer | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Angus Sowter | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Anthony Charles Saffell | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.03k | £13.66k | £2.91k | £17.49k | £4.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.49k | £8.84k | £7.64k | £7.71k | £15.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.05k | N/A | £5.38k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 NOVEMBER 1994 as amended on 18 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN CASTLE DONINGTON,LEICESTERSHIRE AND THE UNITED KINGDOM BY THE PROVISION OF A MUSEUM AND IN PARTICULAR,TO ADVANCE EDUCATION CONCERNING THE HISTORY OF THE PARISH OF CASTLE DONINGTON AND THE LIVES AND WORK OF ITS FORMER RESIDENTS
Maes buddion
CASTLE DONINGTON,LEICESTERSHIRE AND THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Apiary Gate
Castle Donington
DERBY
DE74 2JA
- Ffôn:
- 01332811944
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window