SEAHOUSES HOSTEL

Rhif yr elusen: 1059550
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of residential youth centre, courses, lectures and classes and for other forms of recreation and leisure time occupation with the object of educating and assisting.Provision of conference rooms and suitable accomodation for use in connection with such residential youth centre. For the purpose of a community venue for the use of inhabitants of North Sunderland and the surrounding areas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018

Cyfanswm incwm: £65,082
Cyfanswm gwariant: £59,647

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1177064 SEAHOUSES HOSTEL
  • 02 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
  • 25 Hydref 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £35.34k £49.27k £48.85k £55.63k £65.08k
Cyfanswm gwariant £31.12k £38.61k £46.68k £51.87k £59.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 27 Medi 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 27 Medi 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 29 Mai 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 29 Mai 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 01 Mehefin 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 01 Mehefin 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 15 Hydref 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 15 Hydref 2015 Ar amser