THE WALTER HAZELL CHARITABLE AND EDUCATIONAL TRUST FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awards of annual student grants for further education. Awards of Christmas payments to ex employee pensioners of BPC Hazells.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1177138 WINDSOR & MAIDENHEAD YOUTH AND COMMUNITY COUNSELLI...
- 18 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1142732 PROGRESSABILITY.ORG
- 18 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1147814 BUCKSVISION
- 18 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1165882 AYLESBURY YOUTH ACTION
- 18 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1103063 Buckinghamshire and East Berkshire Mind
- 18 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1070267 COMMUNITY IMPACT BUCKS
- 18 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1073861 BUCKINGHAMSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
- 23 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- 18 Chwefror 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.84k | £10.98k | £11.14k | £11.66k | £9.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.61k | £29.79k | £33.21k | £30.14k | £26.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 11 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 01 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 10 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 01/10/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 11/09/2013
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF ANY BENEFICIARY AAS THEY SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT; (11) THE RELIEF OF POVERTY OR SICKNESS OF ANY BENEFICIARY AS THEY SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window