SNAP (SPECIAL NEEDS ADVENTURE PLAYGROUND) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SNAP provides indoor and outdoor play facilities for children with special needs and disabilities. We cater for children of all ages and disabilities from the most challenging to those with profound and multiple mental & physical disabilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143927 ALLSTARS PLAYGROUP
- 06 Ionawr 1997: Cofrestrwyd
- SNAP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT HEIGHWAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Winton Levett | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Kim Punter | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
Joanne Spoors | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
Marie OBoyle-Duggan | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
Tim Gimbert | Ymddiriedolwr | 05 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.77k | £29.20k | £28.20k | £66.85k | £49.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.86k | £52.80k | £46.40k | £70.45k | £61.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £19.98k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 01 Hydref 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 01 Hydref 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 07 Tachwedd 2022 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 31 Hydref 2022 | 426 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 31 Hydref 2022 | 426 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 10 Tachwedd 2020 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 10 Tachwedd 2020 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 OCTOBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF AN ADVENTURE PLAYGROUND FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO HAVE SPECIAL NEEDS WITHIN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
SOUTH STAFFORDSHIRE AND THE WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
S N A P
Pye Green Road
CANNOCK
WS11 5RW
- Ffôn:
- 01543579286
- E-bost:
- snapcannock@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window