THE ASSOCIATION OF LANCASTRIANS IN LONDON TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education of the young in Lancashire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 04 Chwefror 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward David Roberts | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
Erica Stary | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
William Arnold | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
Peter Murray | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
||||
ROBERT ADRIAN JOSEPH WADDINGHAM CBE | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
ANDREW SIMON HEALD LEES | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.00k | £3.20k | £5.30k | £3.20k | £5.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.84k | £2.45k | £8.00k | £4.33k | £4.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 OCTOBER 1996 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED OF 3 DECEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF UNDERPRIVILEGED CHILDREN FROM THE COUNTY PALATINE OF LANCASTER, BY THE PROVISION OF VISITS TO PLACES OF HISTORICAL OR OTHER INTEREST; TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF GRANTS OR LOANS TO YOUNG PERSONS TO ENABLE THEM TO FURTHER THEIR STUDIES; TO RELIEVE MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF LANCASTRIANS IN LONDON, THEIR WIVES OR HUSBANDS AND THEIR CHILDREN WHO ARE POOR,SICK,AGED OR DISABLED; AND TO ADVANCE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 Kings Road
Flitwick
Bedford
MK45 1EL
- Ffôn:
- 01525630852
- E-bost:
- andy.lees@ntlworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window