THE ROTARY CLUB OF FARNHAM BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 200435
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity supports local and international charitable objectives. This includes: support to international disasters and emergencies, eg. tsunamis, earthquakes: general humanitarian support, eg. distribution of medical equipment in the third world; support to local hospices, hospitals and disabled institutions and support to needy individuals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £25,688
Cyfanswm gwariant: £17,997

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire
  • Surrey
  • Byrma
  • India
  • Malawi
  • Uganda
  • Y Swdan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Medi 1961: Cofrestrwyd
  • 09 Ionawr 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 28 Ionawr 2012: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Francis Paul Whitlock BEng MBA Ymddiriedolwr 07 June 2023
ABBEYFIELD WEY VALLEY SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FARNHAM SWIMMING BATHS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Michael John Nicholls ACIB BSc Ymddiriedolwr 09 February 2023
Dim ar gofnod
BRIAN THOMAS Ymddiriedolwr 05 December 2019
ABBEYFIELD WEY VALLEY SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ABBEYFIELD READING SOCIETY LTD
Derbyniwyd: Ar amser
AWVS HARDSHIP FOUNDATION CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Roger John Jude Ymddiriedolwr 06 December 2018
Dim ar gofnod
Ian Charles Sargeant Ymddiriedolwr 01 July 2016
THE FARNHAMIAN 400 TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FARNHAM UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE HANTS-SURREY BORDER METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
THE MYLNE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FARNHAM EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MICHAEL WILLIAM ATKINSON CMG MBE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.22k £15.28k £33.34k £17.77k £25.69k
Cyfanswm gwariant £18.74k £12.74k £34.57k £18.02k £18.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 07 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 10 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 10 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 04 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE SPINNEY
FARNHAM ROAD
EWSHOT
FARNHAM
GU10 5AU
Ffôn:
07796177949