LEAGUE OF FRIENDS OF THE HASLEMERE AND DISTRICT HOSPITAL

Rhif yr elusen: 200656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To foster & encourage the public interest in the patients & the support of the work of the Hospital by means of voluntary service (& to assist in the recruitment of voluntary workers.) To provide funds for the resources of the Hospital service, either by supplementation or by putting such funds at the disposal of the Hospital Committee. To provide a link between the Hospital & the Community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £36,810
Cyfanswm gwariant: £27,406

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROSEMARY PARRY Cadeirydd 07 June 2010
CONFORD VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Douglas Paul Streatfield Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Janet French Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
Penny Bradley Ymddiriedolwr 15 March 2021
Dim ar gofnod
LINDA DONALDSON Ymddiriedolwr 19 September 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HASLEMERE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Mark Hurst Ymddiriedolwr 16 November 2015
THE HUNTER CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
BOB MONTEATH Ymddiriedolwr 30 May 2012
THE 1959 GROUP OF CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN STUART ORR Ymddiriedolwr 30 May 2012
THE HASLEMERE PENNY HA'PENNY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARTIN COAKLEY Ymddiriedolwr 07 June 2010
THE COMMONWEALTH RESOUNDS
Derbyniwyd: Ar amser
HAMMER BOTTOM CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HUNTER CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Janet Steward Ymddiriedolwr 18 May 1992
Dim ar gofnod
ANTHEA VALENTYN BROCK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS CARLIE JACKSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS JOSSIE MCCARTHY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ARTHUR SYDNEY BEECHER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROBERT ARTHUR KNOWLES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CAROLINE MICHELLE WARRINGTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £33.54k £18.05k £9.67k £11.93k £36.81k
Cyfanswm gwariant £16.67k £2.86k £7.13k £62.20k £27.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 14 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 01 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 19 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Haslemere Hospital
CHURCH LANE
HASLEMERE
SURREY
GU27 2BJ
Ffôn:
01428684613