Ymddiriedolwyr COLD ASHTON PARISH HALL
Rhif yr elusen: 202716

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS WYLDE | Cadeirydd | 30 May 2011 |
|
|
||||
Darren Frost | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Nigel Trapp | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Ian Smith | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
MARTIN JAMES KNIGHT | Ymddiriedolwr | 18 November 2012 |
|
|
||||
JOHN HUBERT LIPPIATT | Ymddiriedolwr | 30 May 2011 |
|
|
||||
BRIDGET GORRINGE | Ymddiriedolwr | 30 May 2011 |
|
|
||||
SUSAN TRAPP | Ymddiriedolwr | 30 May 2011 |
|
|
||||
STEVEN PETER MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.