THE BATH PRESERVATION TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage and support the conservation, evolution and enhancement of Bath and its environs within a framework appropriate to both its historic setting and its sustainable future; and to provide educational resources that focus on the architectural and historic importance of the City.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Cyfanswm incwm:
£1,547,385
Roddion a chymynroddion | £166.70k | |
Weithgareddau elusennol | £1.14m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £152.25k | |
Buddsoddiadau | £89.28k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,271,001
Codi arian | £126.70k | |
Weithgareddau elusennol | £3.14m | |
Arall | £0 |
£29,009 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £32,494 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £126.70k | |
Gwariant elusennol | £3.14m |
Pobl

32 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
109 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 07 Mai 1962: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eve Coulter Salomon CBE | Cadeirydd | 01 November 2023 |
|
|||||
Richard Nicholas Tredwin | Ymddiriedolwr | 04 April 2025 |
|
|
||||
Kate Arthurs | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Geoffrey John Rich | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Shawn Ezri Naphtali Sobers | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Julian Gooding | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Donna Speed-Grenfell | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|||||
Annabel Sarah Thomas MacGregor | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Douglas Alexander John Creed | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||
Victoria Jane Diane Thornton | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
Peta Compton Hall | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.24m | £1.91m | £4.70m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £874.96k | £1.62m | £1.38m | £3.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.00k | £593.94k | £1.17m | £242.20k | £32.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £137.66k | £970.87k | £1.45m | £3.86m | £166.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £126.66k | £21.21k | £45.48k | £122.73k | £152.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £736.20k | £153.31k | £316.19k | £618.11k | £1.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.61k | £91.64k | £95.23k | £96.08k | £89.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £120 | £0 | £17.50k | £205.13k | £92.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £978.95k | £838.49k | £1.57m | £1.29m | £3.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £94.24k | £36.47k | £52.46k | £91.06k | £126.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.28k | £7.91k | £15.27k | £13.42k | £14.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.71k | £19.33k | £21.93k | £49.23k | £23.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.32m | £1.38m | £1.36m | £1.64m | £1.71m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £766.79k | £774.02k | £827.22k | £802.25k | £831.26k | |
|
Cyfanswm asedau | £655.92k | £1.03m | £1.40m | £4.41m | £2.87m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £86.61k | £153.43k | £221.98k | £191.20k | £447.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 DECEMBER 1934 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19 AUGUST 1975, 24 NOVEMBER 2005, 20 NOVEMBER 2008, 15 OCTOBER 2009. as amended on 23 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE AND TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE CHARACTER, AMENITIES AND BUILDINGS OF HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR PUBLIC INTEREST IN AND AROUND THE CITY OF BATH (B) TO PROTECT AND PRESERVE PUBLIC RIGHTS OF WAY AND THE BEAUTY OF THE COUNTRYSIDE AROUND THE CITY OF BATH (AND TO PROMOTE ITS FULLEST ENJOYMENT BY THE PUBLIC) (C) TO PROVIDE AND/OR PARTICIPATE IN THE PROVISION AND MAINTENANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT OF MUSEUMS, LIBRARIES, GALLERIES AND OTHER FACILITIES TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE HISTORY, GEOGRAPHY, ARCHITECTURAL HERITAGE AND OTHER SUBJECTS OF PUBLIC INTEREST IN CONNECTION WITH THE CITY OF BATH AND FOR THE PRESERVATION AND EXHIBITION OF OBJECTS FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
CITY OF BATH AND EVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 ROYAL CRESCENT
BATH
BA1 2LR
- Ffôn:
- 01225338727
- E-bost:
- admin@bptrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window