ALDERSHOT CHARITIES FUND

Rhif yr elusen: 206247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relief of Poverty through grants to individuals and organisations

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £28,762
Cyfanswm gwariant: £38,035

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ionawr 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 02 Mai 1962: Cofrestrwyd
  • 26 Ionawr 2009: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HAMICH SOPHIA NEWCOMBE CHARITY (Enw gwaith)
  • ISABELLI SCHROEDER CHARITY (Enw gwaith)
  • THOMAS SMITH CHARITY (Enw gwaith)
  • HARRIET SOPHIA NEWCOME (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR TONY HORTON Cadeirydd
Dim ar gofnod
Anne Christine Varney Ymddiriedolwr 05 February 2021
Dim ar gofnod
MICHAEL ANTHONY PAUL CLIST Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
Barbara Margaret Fletcher Ymddiriedolwr 21 February 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALDERSHOT SAINT MICHAEL
Derbyniwyd: Ar amser
VALERIE RENTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RICHARD DAVID FAWN Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS FLEET
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.20k £15.24k £15.64k £17.14k £28.76k
Cyfanswm gwariant £7.95k £24.36k £39.73k £33.65k £38.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 02 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 06 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 11 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 24 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 08 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 05 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 19 NOVEMBER 1968.
Gwrthrychau elusennol
IN RELIEVING PERSONS IN NEED OF ASSISTANCE WHO ARE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
BOROUGH OF ALDERSHOT.
Hanes cofrestru
  • 26 Ionawr 2009 : Asset transfer out
  • 02 Mai 1962 : Cofrestrwyd
  • 26 Ionawr 2009 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
25 Burnside
Fleet
GU51 3RE
Ffôn:
01252657257
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael