KING EDWARD'S HOSPITAL FUND FOR LONDON
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The King's Fund is a charity that seeks to understand how the health system in England can be improved. Using that insight, we help to shape policy, transform services & bring about behaviour change. Our work includes research, analysis, leadership development and service improvement. We also offer a wide range of resources to help everyone working in health to share knowledge, learning and ideas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
- 21 Medi 1995: Tynnwyd
- KING'S FUND (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.33m | £12.76m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.39m | £15.55m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.48k | £5.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.75m | £1.50m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.14m | £7.69m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.24m | £3.38m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £188.00k | £187.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.64k | £1.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.30m | £13.76m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.42k | £98.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.55m | £1.17m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £620.00k | £344.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 13 Ebrill 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 28 Chwefror 2012 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 25 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
KING EDWARD'S HOSPITAL FUND FOR LONDON ACT 1907 AND SCHEMES OF CHARITY COMMISSIONERS OF 10 JULY 1992 AND 22 SEPTEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
THE SUPPORT, BENEFIT OR EXTENSION OF ALL THE HOSPITALS OF LONDON OR SOME OR ANY OF THEM AND SUCH OTHER TO SERVE THAT OBJECTIVE
Maes buddion
METROPOLITAN POLICE DISTRICT AND CITY OF LONDON.
Elusennau cysylltiedig
- 10 Ionawr 1963 : Cofrestrwyd
- 21 Medi 1995 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window