Hanes ariannol UNITED KINGDOM TEA TRADE BENEVOLENT SOCIETY

Rhif yr elusen: 208709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.43k £10.08k £12.55k £17.38k £17.61k
Cyfanswm gwariant £5.56k £8.65k £13.27k £17.45k £17.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A