GLYNDEBOURNE ARTS TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To ensure the future of the production of opera by Glyndebourne Productions Ltd (GPL) by the establishment and administration of an endowment sufficient to maintain and improve GPL's amenities, to contribute towards the reduction of any annual deficit and to extend the work of GPL generally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Cyfanswm incwm:
£4,635,916
Roddion a chymynroddion | £1.68m | |
Weithgareddau elusennol | £2.87m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £81.22k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£17,144,958
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.03m | |
Arall | £13.02m |
£774,336 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £13.12m | |
Gwariant elusennol | £4.03m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 243877 GLYNDEBOURNE PRODUCTIONS LIMITED
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 12 Gorffennaf 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.03m | £4.34m | £4.32m | £4.04m | £4.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.27m | £3.96m | £4.31m | £4.50m | £17.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.39m | £1.47m | £1.48m | £1.23m | £1.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.51m | £2.64m | £2.68m | £2.72m | £2.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £193.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £129.69k | £226.37k | £155.78k | £101.12k | £81.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £646.08k | £1.27m | £267.24k | £221.16k | £193.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.22m | £3.88m | £4.22m | £4.42m | £4.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.05k | £8.86k | £9.04k | £7.49k | £7.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.01k | £68.47k | £76.44k | £71.70k | £87.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.02m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £8.67m | £9.91m | £10.15m | £10.40m | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £4.88m | £3.48m | £3.69m | £3.96m | £0 | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.35m | £2.21m | £2.35m | £2.62m | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 02 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 02 Hydref 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 10 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 10 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 28 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 28 Hydref 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 DECEMBER 1939. AND 21 APRIL 1999
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF AESTHETIC EDUCATION AND THE CULTIVATION AND IMPROVEMENT OF PUBLIC TASTE IN MUSIC, OPERA OR THE OTHER ARTS.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window