KING EDWARD VII'S HOSPITAL (SISTER AGNES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the charity are:- To operate an acute hospital. To provide the highest standards of patient care. To provide treatment at preferential rates to service patients serving or retired and their spouses. The aim of the council is to operate a hospital that is open to any member of the public and which will provide quality of care and cleanliness that contribute to their early recovery.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£47,360,000
Roddion a chymynroddion | £5.81m | |
Weithgareddau elusennol | £39.81m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £115.00k | |
Arall | £1.62m |
Cyfanswm gwariant:
£53,221,000
Codi arian | £828.00k | |
Weithgareddau elusennol | £52.39m | |
Arall | £0 |
£19,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £828.00k | |
Gwariant elusennol | £52.39m |
Pobl

355 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 23 |
£70k i £80k | 9 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 5 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 3 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- SISTER AGNES (Enw gwaith)
- KING EDWARD VII'S HOSPITAL FOR OFFICERS, SISTER AGNES FOUNDER (Enw blaenorol)
- KING EDWARD VII'S HOSPITAL SISTER AGNES (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Richard Brook Sykes | Cadeirydd | 09 October 2019 |
|
|
||||
Madelaine McTernan | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Commodore Alison Hofman | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|||||
Aline Carlotto Silveira Miller | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Sanjay Shah | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||
Fiona Elizabeth Lawrence Driscoll | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Paul Richard Biddle | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Dr Roger Sinclair Kirby | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
SIR STUART ANTHONY LIPTON | Ymddiriedolwr | 30 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.71m | £31.30m | £40.36m | £44.08m | £47.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.21m | £33.52m | £44.20m | £52.83m | £53.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £438.00k | £7.75m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.49m | £739.00k | £5.11m | £5.02m | £5.81m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.91m | £29.90m | £34.94m | £38.63m | £39.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £590.00k | £407.00k | £309.00k | £246.00k | £115.00k | |
|
Incwm - Arall | £724.00k | £249.00k | £4.00k | £181.00k | £1.62m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £827.00k | £90.00k | £180.00k | £1.13m | £273.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £32.72m | £33.23m | £43.83m | £52.06m | £52.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £489.00k | £284.00k | £371.00k | £772.00k | £828.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £259.00k | £271.08k | £531.00k | £653.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £154.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £19.24m | £25.02m | £34.27m | £34.54m | £33.70m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £20.85m | £20.02m | £10.31m | £6.02m | £4.45m | |
|
Cyfanswm asedau | £19.34m | £17.95m | £16.47m | £12.59m | £15.41m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£697.00k | -£799.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.32m | £5.55m | £7.25m | £9.00m | £15.30m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 21/08/1930,SUPPLEMENTAL CHARTER 20/02/1951.BYE-LAWS BY ORDERS OF PRIVY COUNCIL 25/07/1955,11/04/1960.ROYAL CHARTER 21/11/1973,SUPPLEMENTAL CHARTER 13/10/1980 & 24/6/98, AMENDMENT TO CHARTER 14/6/2000, ORDER IN COUNCIL 16/12/04. AS AMENDED ON 11 FEB 2014 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 11 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY OF THE CORPORATION SHALL BE APPLIED FOR THE PROVISION OF MEDICAL AND SURGICAL TREATMENT AND DIAGNOSTIC MODALITIES AT THE HOSPITAL ON SUCH TERMS AS THE COUNCIL SHALL DETERMINE TO THE FOLLOWING CLASSES OF BENEFICIARIES IN DESCENDING ORDER OF PRIORITY: (A) ALL SERVING PERSONNEL OF HER MAJESTY'S ARMED FORCES (B) ALL EX-SERVICE PERSONNEL WHO HAVE SERVED IN HER MAJESTY'S ARMED FORCES (WHETHER IN A REGULAR, TEMPORARY, RESERVE OR TERRITORIAL CAPACITY) OR IN THE BRITISH INDIAN ARMED FORCES (C) SPOUSES, FORMER SPOUSES, WIDOWS AND WIDOWERS (OR SUCH SIMILAR ANALOGOUS RELATIONSHIPS RECOGNISED FROM TIME TO TIME BY THE LAWS OF ENGLAND & WALES) OF ANY OF THE PERSONS DESCRIBED IN CATEGORIES A. AND B. ABOVE. (D) ANY OTHER PERSON AGED 16 AND OVER. THE COUNCIL MAY PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE FOR MEDICAL TREATMENT AT THE HOSPITAL TO THOSE BENEFICIARIES FALLING WITHIN SUB-CLAUSES (A) TO (C) ABOVE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5-10 BEAUMONT STREET
LONDON
W1G 6AA
- Ffôn:
- 02074864411
- E-bost:
- FUNDRAISING@KINGEDWARDVII.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window