INCORPORATED BOURNEMOUTH FREE CHURCH COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Own and operate housing (45 flats in total) for people aged 50 years or over. Funding provided for various voluntary organisations in the BournemouthPoole/Dorset Area. Some are annual donations, and others are applied for each year as "one off" grants. Liaise with all the Free Churches in the Bournemouth Area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bournemouth
- Dorset
Llywodraethu
- 11 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA PAIN | Cadeirydd | 26 July 2011 |
|
|
||||||
Andrew James Pain | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||||
Mark Joseph Priestley | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||||
LESLEY CAROL MARGARET FERNAND | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|||||||
DELIA CUTLER | Ymddiriedolwr | 16 July 2012 |
|
|
||||||
ANTHONY JOSEPH FERNAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JEAN BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.67k | £189.86k | £189.86k | £188.06k | £195.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £165.75k | £182.37k | £182.37k | £187.49k | £178.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 1ST OCTOBER 1901.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE SPIRITUAL LIFE OF THE CHURCHES AND ITS SOCIETIES ETC. TO CONSIDER AND DEAL WITH SPIRITUAL AND MORAL WELFARE MATTER IN THE AREA. TO FOUND, TAKE OVER, MANAGE SCHOOLS COLLEGES ETC. FOR ALL GRADES AND TYPES. TO PROVIDE BOARD, LODGING ETC. FOR STUDENTS AND AFFORD FACILITIES FOR STUDY. TO PROMOTE, INITIATE AND CARRY ON EVANGELISTIC WORK. TO PRINT, PUBLISH AND DISTRIBUTE RELIGIOUS AND INSTRUCTIVE LITERATURE. TO FORM, MAINTAIN A LIBRARY OR LIBRARIES OF LITERATURE. TO ACQUIRE BY GIFT, PURCHASE, LEASE ETC. LANDS AND BUILDINGS, REAL AND PERSONAL, MAINTAIN AND DISPOSE OF ETC.
Maes buddion
BOURNEMOUTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 8
4 Church Road
BOURNEMOUTH
BH6 4AT
- Ffôn:
- 07984139909
- E-bost:
- ibfcc@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window