THE ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE FOR DEFENCE AND SECURITY STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RUSI is the UK's leading independent think tank on international defence and security. Its mission is to be an analytical research-led global forum for informing, influencing and enhancing public debate on a safer and more stable world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£18,715,927
Roddion a chymynroddion | £2.69m | |
Weithgareddau elusennol | £15.99m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £31.92k | |
Buddsoddiadau | £281 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£18,172,618
Codi arian | £416.95k | |
Weithgareddau elusennol | £17.76m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,572,155 o 20 gontract(au) llywodraeth a £806,272 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £416.95k | |
Gwariant elusennol | £17.76m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £543.31k |
Pobl

125 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 10 |
£70k i £80k | 8 |
£80k i £90k | 6 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 3 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Westminster
- Cenia
- Gwlad Belg
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 04 Hydref 1962: Cofrestrwyd
- 09 Ebrill 1997: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- R U S I (Enw gwaith)
- THE ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir David Lidington KCB CBE | Cadeirydd | 16 July 2020 |
|
|
||||
Sharon Thorne | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
General Sir Nicholas Patrick Carter | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Divyata Ashiya | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Sir Alexander Younger KCMG | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Rt Hon Amber Augusta Rudd | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Rt Hon John Whitaker Straw | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|||||
Rageh Omaar | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|||||
Admiral Sir Philip Andrew Jones GCB DL | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Janice Elizabeth Hall | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|
||||
Suzanne Elizabeth Raine | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|||||
Lord Peter Forbes Ricketts | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|||||
Laurence Stephen Geller CBE | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
The Duke of Wellington Charles Wellesley OBE DL | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.00m | £11.13m | £15.37m | £16.80m | £18.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.76m | £9.39m | £11.85m | £15.99m | £18.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £575.02k | £1.54m | £2.11m | £1.16m | £1.57m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £179.42k | £350.40k | £806.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22m | £1.69m | £2.96m | £1.57m | £2.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £294.28k | £0 | £0 | £0 | £31.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.47m | £9.44m | £12.40m | £15.23m | £15.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.83k | £2.04k | £472 | £0 | £281 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.17k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.24m | £9.04m | £11.54m | £15.64m | £17.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £517.72k | £349.48k | £308.30k | £348.29k | £416.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.32k | £0 | £0 | £111.95k | £157.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £15.24m | £13.52m | £10.55m | £11.80m | £23.67m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £9.03m | £15.28m | £15.34m | £12.55m | £11.47m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £9.99m | £15.21m | £13.70m | £15.81m | £17.31m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INSTITUTION FOUNDED IN 1831. ROYAL CHARTER OF INCORPORATION GRANTED IN 1860. SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 11 MARCH 1971 AND SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 27 AUGUST 2004. AS AMENDED ON 09 SEP 2016 01 JUL 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE SCIENCE AND LITERATURE OF THE THREE SERVICES
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 04 Hydref 1962 : Cofrestrwyd
- 09 Ebrill 1997 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RUSI
WHITEHALL
LONDON
SW1A 2ET
- Ffôn:
- 0207 747 2600
- E-bost:
- director@rusi.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window