Hanes ariannol THE CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND, BERKSHIRE BRANCH

Rhif yr elusen: 210734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.20k £15.71k £79.23k £17.24k £15.12k
Cyfanswm gwariant £55.15k £37.43k £44.18k £35.71k £47.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A