Hanes ariannol NUFFIELD TRUST FOR THE FORCES OF THE CROWN

Rhif yr elusen: 210829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.28m £5.88m £621.54k £1.12m £1.08m
Cyfanswm gwariant £2.14m £3.40m £2.17m £2.01m £2.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £87.14k £500.29k £621.54k £121.18k £1.08m
Incwm - Arall £1.19m £5.38m £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.12m £3.32m £2.14m £1.78m £1.81m
Gwariant - Ar godi arian £21.88k £0 £28.77k £234.31k £265.49k
Gwariant - Llywodraethu £68.24k £0 £33.78k £36.62k £39.06k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £76.44k £0 £1.74m £1.77m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £197.88k £265.49k
Gwariant - Arall £0 £78.96k £0 £0 £0