Ymddiriedolwyr THE SUFFOLK SHEEP SOCIETY

Rhif yr elusen: 211348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alastair Robert Barkley Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Paul Dennis William Taylor Ymddiriedolwr 13 March 2025
Dim ar gofnod
Andrew William Evans Ymddiriedolwr 10 December 2020
Dim ar gofnod
Trevor David Miskelly Ymddiriedolwr 10 December 2020
Dim ar gofnod
MERRICK JOHN RUSSELL PINNY Ymddiriedolwr 10 December 2020
MIDLAND AND EASTERN AREA BRANCH OF THE SUFFOLK SHEEP SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Needham Ymddiriedolwr 08 May 2019
NORTHERN COUNTIES OF ENGLAND BRANCH OF THE SUFFOLK SHEEP SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew John Reed Ymddiriedolwr 27 February 2018
Dim ar gofnod
Iain Robert Barbour Ymddiriedolwr 27 February 2017
Dim ar gofnod
Jane Soulsby Ymddiriedolwr 26 March 2014
NORTHERN COUNTIES OF ENGLAND BRANCH OF THE SUFFOLK SHEEP SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
DIANA LINDON Ymddiriedolwr 26 February 2013
Dim ar gofnod
MICHAEL JOHN WEAVER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod