Ymddiriedolwyr GILBERT MURRAY TRUST
Rhif yr elusen: 212244

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Louisa Jenkins | Cadeirydd | 06 September 2023 |
|
|
||||
Prof Andrew Donald Morrison | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor Katherine Harloe | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
DR MARY ROSE WYLES | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Prof Phillip Horky | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Dr Gabriel Bodard | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||
Dr Jeremy Larkins | Ymddiriedolwr | 17 July 2016 |
|
|
||||
Dr Emma Bridges | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
Professor Richard Alston | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Professor Edward Keene | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|
||||
Dr Peter Wilson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor FIONA MACINTOSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR MIKE EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR MICHAEL BURNEY TRAPP MA DPHIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.