Hanes ariannol ROYAL PHILHARMONIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 213693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £503.92k £775.26k £391.77k £840.69k £293.58k
Cyfanswm gwariant £444.32k £614.67k £537.28k £524.61k £458.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £320.56k £352.60k N/A £674.37k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £146.11k £393.16k N/A £88.49k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £32.82k £23.92k N/A £74.36k N/A
Incwm - Arall £4.43k £5.58k N/A £3.48k N/A
Incwm - Cymynroddion £210.00k £275.44k N/A £502.01k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £404.99k £579.50k N/A £492.31k N/A
Gwariant - Ar godi arian £39.33k £35.17k N/A £32.30k N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.25k £4.47k N/A £4.76k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £67.50k N/A £47.50k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £18.81k N/A £3.93k N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 N/A