MORDEN COLLEGE

Rhif yr elusen: 215551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sir John Morden's Charity: Provides living accommodation, including a Care Home and Sheltered accommodation, and financial assistance for older people. Ancillary services to support beneficiaries living in the charity's properties is also provided. Dame Susan Morden's Charity: Provides grants to further the work of the Church of England provided that parishes are within its area of benefit.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bromley
  • Greenwich

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sir David Hugh Wootton Cadeirydd 13 October 2010
THE CITY ARTS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE JESUS COLLEGE BOAT CLUB TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES DICKENS CENTRE (GAD'S HILL) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CROSS SECTOR SAFETY AND SECURITY COMMUNICATIONS
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOOLMEN'S COMPANY CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
BOWYERS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LORD MAYOR'S 800TH ANNIVERSARY AWARDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL COMPANY OF WOOLMEN SUSTAINABILITY START-UP & INNOVATION FUND LIMITED
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 21 diwrnod
THE ROCHESTER CATHEDRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL BENEVOLENT AND EDUCATIONAL FUND FOR WATERMEN AND LIGHTERMEN
Derbyniwyd: Ar amser
THE COMPANY OF WATERMEN AND LIGHTERMEN OF THE RIVER THAMES POORS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Sube Banerjee MBE Ymddiriedolwr 11 June 2024
Dim ar gofnod
Alderman Gregory Jones KC Ymddiriedolwr 11 June 2024
Dim ar gofnod
Professor Gillian Manthorpe Ymddiriedolwr 11 March 2024
Dim ar gofnod
Alderman Timothy Hailes Ymddiriedolwr 11 March 2024
Dim ar gofnod
Alderman Christopher Makin Ymddiriedolwr 11 March 2024
Dim ar gofnod
Alderman Robert Hughes-Penney Ymddiriedolwr 20 March 2023
Dim ar gofnod
Alastair King Ymddiriedolwr 05 September 2018
Dim ar gofnod
Alderman Alison Gowman CBE Ymddiriedolwr 05 September 2018
Dim ar gofnod
Alderman Alastair King Ymddiriedolwr 05 September 2018
Dim ar gofnod
Alderman Alison Gowman Ymddiriedolwr 05 September 2018
Dim ar gofnod
Fredrik Widlund Ymddiriedolwr 05 September 2018
Dim ar gofnod
Alderman Professor Michael Mainelli Ymddiriedolwr 03 November 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.95m £14.95m £15.07m £15.66m £16.70m
Cyfanswm gwariant £13.35m £15.12m £14.86m £15.19m £15.72m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £233.00k £100.51k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £111.47k £1.70k £49.81k £142.69k £99.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.31m £4.13m £3.60m £3.13m £3.31m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £11.23m £10.42m £11.10m £12.14m £12.88m
Incwm - Arall £292.53k £401.30k £316.20k £255.78k £418.47k
Incwm - Cymynroddion £61.82k £0 £39.00k £136.53k £90.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £11.16m £12.90m £12.60m £12.39m £12.76m
Gwariant - Ar godi arian £2.19m £2.23m £2.27m £2.80m £2.96m
Gwariant - Llywodraethu £25.00k £25.17k £27.00k £38.70k £45.29k
Gwariant - Sefydliad grantiau £127.00k £0 £0 £84.00k £118.01k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.04m £1.09m £1.09m £1.78m £1.94m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £35.38m £37.96m £36.99m £38.79m £41.73m
Buddsoddiadau tymor hir £242.32m £267.96m £296.76m £294.94m £257.64m
Cyfanswm asedau £17.49m £15.11m £15.36m £14.58m £64.94m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £33.10m £33.14m £32.65m £33.31m £32.96m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 22 AUGUST 1986, AS AMENDED BY SCHEME DATED 20 JULY 2000.
Gwrthrychau elusennol
1) TO PAY AN ANNUAL STIPEND TO THE CHAPLAIN OF THE CHARITY OF SIR JOHN MORDEN AT BLACKHEATH, IN THE LONDON BOROUGH OF GREENWICH 2) FOR OR TOWARDS ALL OR ANY OF THE FOLLOWING PURPOSES IN THE ECCLESIASTICAL PARISHES WITHIN THE AREA OF BENEFIT ("AREA OF BENEFIT" MEANS THE AREAS COMPRISING THOSE ECCLESIASTICAL PARISHES IN WHICH LAND AND BUILDINGS FORMING PART OF THE ENDOWMENTS OF THE CHARITY OR OF THE CHARITY OF SIR JOHN MORDEN OF BLACKHEATH IN THE LONDON BOROUGH OF GREENWICH ARE OR HAVE BEEN AT ANY TIME SITUATE AND THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY-THE-VIRGIN, EDWARDSTONE) PROVIDED THAT PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO SUCH PURPOSES WITHIN THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, BLACKHEATH: (A) AUGMENTING THE STIPENDS OF CLERGY OF THE CHURCH OF ENGLAND WHO ARE SERVING IN SUCH PARISHES; (B) DEFRAYING THE EXPENSES INCURRED BY SUCH CLERGY IN THE PERFORMANCE OF THEIR PAROCHIAL DUTIES; (C) PAYING THE SALARIES OR EXPENSES OF ASSISTANT CLERGY OF THE CHURCH OF ENGLAND AND OF CHURCH SERVANTS AND HELPERS IN SUCH PARISHES; (D) THE REPAIR, UPKEEP AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC OF PARISH CHURCHES OF THE CHURCH OF ENGLAND IN SUCH PARISHES AND THE MAINTENANCE OF SERVICES THEREIN; (E) PROVIDING, REPAIRING, MAINTAINING OR IMPROVING NEW CHURCHES AND CHURCH HALLS AND OTHER BUILDINGS USED OR TO BE USED FOR FURTHERING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN SUCH PARISHES; (F) PROVIDING AND MAINTAINING FURNITURE AND EQUIPMENT FOR SUCH CHURCHES, CHURCH HALL AND OTHER BUILDINGS; (3) IF AND IN SO FAR AS INCOME IS NOT REQUIRED FOR APPLICATION IN MANNER AFORESAID THE TRUSTEES MAY APPLY THE SAME IN ONE OR BOTH OF THE FOLLOWING WAYS: (A) IN PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR RETIRED CLERGYMEN OF THE CHURCH OF ENGLAND AND THE WIDOWS OF SUCH CLERGYMEN, WHO ARE IN NEED, IN PROPERTY NOT BELONGING TO THE CHARITY AND WHERE DOMESTIC AND NURSING FACILITIES MAY BE AVAILABLE; (B) IN OTHERWISE FURTHERING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE AREA OF BENEFIT IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
SEE OBJECTS.
Hanes cofrestru
  • 11 Tachwedd 1986 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Morden College
19 St. Germans Place
LONDON
SE3 0PW
Ffôn:
02084638330