THE USK ALMSHOUSES CHARITY

Rhif yr elusen: 217320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relief of need

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £8,082
Cyfanswm gwariant: £8,425

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Fynyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Gorffennaf 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • USK ALMSHOUSES TRUST (Enw gwaith)
  • THE USK ALMSHOUSES (Enw blaenorol)
  • THE USK ALMSHOUSES FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN PATRICIA COWBURN Cadeirydd
Dim ar gofnod
David Meirion Howells Ymddiriedolwr 01 May 2022
Dim ar gofnod
Rev Sally Louise Ingle-Gillis Ymddiriedolwr 31 March 2021
HEART OF MONMOUTHSHIRE MINISTRY AREA
Derbyniwyd: Ar amser
TRACEY HUXLEY Ymddiriedolwr 21 October 2011
THE ROGER EDWARDS EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD BARRY MORSE Ymddiriedolwr
THE ROGER EDWARDS EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MR TONY WATKINS Ymddiriedolwr
ROTARY CLUB OF USK - CHARITY ACCOUNT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.89k £5.89k £5.90k £6.43k £8.08k
Cyfanswm gwariant £5.78k £6.27k £5.00k £7.65k £8.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Tachwedd 2022 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CHANCERY COURT SCHEME OF THE 2 MARCH 1891 AND SCHEMES OF THE 25 MARCH 1891 AND 15 OCTOBER 1912
Gwrthrychau elusennol
FOR THE GENERAL PURPOSES OF THE USK ALMSHOUSES
Maes buddion
USK
Hanes cofrestru
  • 17 Gorffennaf 1967 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Chepstow Road
USK
NP15 1BL
Ffôn:
01291673233
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael