Hanes ariannol CONSOLIDATED CHARITIES OF THOMAS BROWN AND MARSH DOLE FORMBY

Rhif yr elusen: 217394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023 30/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £179 £182 £187 £187 £191
Cyfanswm gwariant £179 £182 £187 £187 £191
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A