HOLME LACY PAROCHIAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 218903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity supports those in the ancient parish of Holme Lacy in various needs, such as illness, disability, education of the young and groups or organisations who also assist the above.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £23,356
Cyfanswm gwariant: £24,507

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PRYNCE'S HOLME LACY CHARITY (Enw gwaith)
  • PAROCHIAL CHARITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Mark Johnson Cadeirydd 26 June 2023
LUTWYCHE CHURCHYARD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
F R SYMONS
Derbyniwyd: Ar amser
HONOURABLE JANE SCUDAMORE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY OF HENRY PEARLE
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH COOKE
Derbyniwyd: Ar amser
REV ROLAND MUCKLESTON
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 181 diwrnod
Guy Jonathan Hewett Ymddiriedolwr 08 November 2024
HONOURABLE JANE SCUDAMORE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Christina Eve Harris Ymddiriedolwr 08 November 2024
HONOURABLE JANE SCUDAMORE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Ashok Kikabhai Bavabhai Ymddiriedolwr 08 November 2024
HONOURABLE JANE SCUDAMORE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Nicholas Austin Ymddiriedolwr 15 April 2014
HONOURABLE JANE SCUDAMORE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.97k £20.16k £20.53k £22.41k £23.36k
Cyfanswm gwariant £17.36k £16.70k £19.20k £29.35k £24.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 17 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 09 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 12 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 3 JANUARY 1908 AS VARIED BY SCHEME OF 8 FEBRUARY 1955
Gwrthrychau elusennol
GENERAL BENEFIT OF POOR
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF HOLME LACY
Hanes cofrestru
  • 12 Rhagfyr 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7A River View Close
Holme Lacy
HEREFORD
HR2 6NZ
Ffôn:
07958 984508