GLOSSOP AND DISTRICT AGE CONCERN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide advice and information/sign posting for elderly people. Run Social afternoon under name of "Seniors Club" once monthly. Run, in conjuction with WRVS, a twice monthly Luncheon Club. Various Outings. Distribute Harvest Parcels Distribute Christmas Parcels. Palm Sunday and Christmas Parties. Send Birthday and Christmas cards to all Clients registered.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 15 Tachwedd 2011: Re-registered
- BOROUGH OF GLOSSOP OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYCE BROCKLEHURST | Cadeirydd |
|
|
|||||
GLOSSOP & DISTRICT AGE CONCERN | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|||||
OLIVE MACKAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.64k | £1.18k | £4.48k | £17.42k | £3.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.64k | £3.11k | £4.03k | £6.37k | £6.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2024 | 323 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JUNE 1951 AS AMENDED ON 6 JUNE 1974
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST THE GENERAL GOOD OF ALL ELDERLY PEOPLE IN THE FORMER BOROUGH OF GLOSSOP AND SUCH PARTS OF THE SURROUNDING DISTRICT AS THE EXECUTIVE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE. TO ASSIST ANY OTHER CHARITABLE BODY OR BODIES FINANCIALLY OR OTHERWISE TO DO LIKEWISE.
Maes buddion
FORMER BOROUGH OF GLOSSOP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 SPINNEY CLOSE
GLOSSOP
SK13 7BR
- Ffôn:
- 01457862743
- E-bost:
- joyce@glossopageconcern.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window